Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Huvudräkning Del 2 Multiplicera lika tal med 3 siffror som slutar på 55.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Huvudräkning Del 2 Multiplicera lika tal med 3 siffror som slutar på 55."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Huvudräkning Del 2 Multiplicera lika tal med 3 siffror som slutar på 55

4 Jag vill visa dig ett sätt som gör att du snabbt kan multiplicera tresiffriga lika tal som slutar på 55

5 Svaret = produkten av talen kommer alltid att sluta med siffrorna 25 ( 15*15=225, 155*155=24025 )

6 Men vilka siffror börjar svaret (produkten) med, om den alltid slutar med siffrorna 25? Vi ser först hur det blir med 3-siffriga tal som slutar på 55

7 155, 255, 355, 455, 555, 655, 755, 855, 955 Detta huvudräkningsknep gäller för talen tre-siffriga tal som slutar på 55

8 Här kan vi känna igen oss lite sedan förra knepet. - Talen är lika och slutar på 5 – svaret slutar på 25 Detta kan vi sen förra uppgiften

9 Här kan vi känna igen oss lite sedan förra knepet. - Talen är lika och slutar på 5 – svaret slutar på 25 Detta kan vi sen förra uppgiften - Början är ett tvåsiffrigt tal som slutar på 5 Även detta vet vi hur vi gör

10 Här kan vi känna igen oss lite sedan förra knepet. - Talen är lika och slutar på 5 – svaret slutar på 25 Detta kan vi sen förra uppgiften - Början är ett tvåsiffrigt tal som slutar på 5 Även detta vet vi hur vi gör - Nu måste vi tillföra ett nytt steg för här har vi 3-siffriga tal som slutar på 55

11 Vi testar med 155*155 och ser hur det blir Här kan vi känna igen oss lite sedan förra knepet. - Talen är lika och slutar på 5 – svaret slutar på 25 Detta kan vi sen förra uppgiften - Början är ett tvåsiffrigt tal som slutar på 5 Även detta vet vi hur vi gör - Nu måste vi tillföra ett nytt steg för här har vi 3-siffriga tal som slutar på 55

12 155*155=????25 A) – det slutar på 25

13 155*155=????25 A) – det slutar på 25 B) – 15*15 (början av talet)=225

14 155*155=????25 A) – det slutar på 25 B) – 15*15 (början av talet)=225 C) – lägg till talet till vad du fick 15+225

15 155*155=????25 A) – det slutar på 25 B) – 15*15 (början av talet)=225 C) – lägg till talet till vad du fick 15+225 D) – summan blir 240 vilket är början på svaret

16 155*155=????25 A) – det slutar på 25 B) – 15*15 (början av talet)=225 C) – lägg till talet till vad du fick 15+225 D) – summan blir 240 vilket är början på svaret E) – sätta ihop ”början” med ”slutet” – 24025

17 155*155=????25 A) – det slutar på 25 B) – 15*15 (början av talet)=225 C) – lägg till talet till vad du fick 15+225 D) – summan blir 240 vilket är början på svaret E) – sätta ihop ”början” med ”slutet” – 24025 Vi tar ett exempel till – så kan du det sen

18 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista dela av svaret)

19 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista dela av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret

20 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista delen av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret B) 65*65 – detta resultat börjar med 6*7=42

21 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista delen av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret B) 65*65 – detta resultat börjar med 6*7=42 C) och slutar med 25 vilket blir 4225

22 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista delen av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret B) 65*65 – detta resultat börjar med 6*7=42 C) och slutar med 25 vilket blir 4225 D) Lägg till 65 till talet 4225+65=4290 (nytt)

23 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista delen av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret B) 65*65 – detta resultat börjar med 6*7=42 C) och slutar med 25 vilket blir 4225 D) Lägg till 65 till talet 4225+65=4290 E) Sätt nu samman första delen, 4290, med den andra delen, 25,

24 Nu räknar vi ut 655*655 A)Svaret slutar med 25 (sista delen av svaret) Vi beräknar nu första delen av svaret B) 65*65 – detta resultat börjar med 6*7=42 C) och slutar med 25 vilket blir 4225 D) Lägg till 65 till talet 4225+65=4290 E) Sätt nu samman första delen, 4290, med den andra delen, 25, och svaret blir 429025

25 Detta tips har presenterats av Torbjörn Johansson Skoldataenheten, Tibro torbjorn.johansson@edu.tibro.se


Ladda ner ppt "Huvudräkning Del 2 Multiplicera lika tal med 3 siffror som slutar på 55."

Liknande presentationer


Google-annonser